Čia galite pagirti šį Administratorių.
Prisijungti Registruotis
Daumantas_Klimas 60%
#17
Parašė 18 gegužės 2023 - 14:25
Sveikinu, linkiu sėkmės, žinau jog susitvarkysi!
Pasiekimai serveryje:
RageOut Drift Vadovas 2022-01-05 - 2022-03-13 / 2022-12-10 - 2023-02-28
Vagių Direktorius(x2)
RageOut Narys
GoLive Fm Darbuotojas(x1)
Naujokų Verbuotojas(x2)
Skelbėjų Direktorius nuo 2023-01-07 - 2023-02-24 / 2023-07-03 - 2023-08-08
Transporto Direktorius nuo 2023-05-26 - 2023-06-07
#19
Parašė 07 birželio 2023 - 19:34
Tikrai nuosirdi pagarba, kad nera kazkokio nusistatymo pries mane, kad as vien kazka blogai darysiu, nrml paprasiau ispresti viena beda ir be problemu isprende atsake draugiskai, snd daug padejo nors ir atranku turejo ir pns. malacius zmogus, aisku nesuprantu kam cia dar taip stengies ir gaisti laika, bet tai tavo pasirinkimas, mldc.
#20
Parašė 14 rugpjūčio 2023 - 23:17
Kiek užeinu, tiek ir pamatau šitą vardą su raudona vardo žyme, stebina šis pilietis manau mane ir visus kitus savo atsidavimu šiam projektui, esi nusipelnęs valdžios pagarbos ir kitų žaidėjų už įdėtą savo brangų laiką.
Z-LOTO Moderatorius nuo 2016-09-10 iki 2016-11-10.
Naujokų verbuotojas 2x.
Mechanikų direktorius nuo 2016-12-18 iki 2017-03-11
Medikų direktorius nuo 2017-05-13 iki 2017-08-03
Korespondentas nuo 2017-06-13 iki
Fotografas nuo 2017-07-31 iki 2018.01.31
Nuotraukų Moderatorius nuo 2017-08-21 2018.01.31
Transporto direktorius nuo 2017-08-24 iki 2017.10.25
Lsg Redakcijos Administratorius nuo 2017-09-06 iki 2018.11.14
Serverio Administratorius nuo 2017.10.12 iki 2018.01.31
Pasiūlymų skiltis nuo 2017.10.30 iki 2018.01.31
Glob. Moderatorius nuo 2018.04.25 iki 2019.07.24 (garbės moderatorius)
LSG laikraščio administratorius nuo 2018.11.14 iki
Serverio Administratorius nuo 2019.07.03 iki 2020.09.07
Kassavaitinių darbų eventai nuo 2019.07.21 iki 2019.07.24
Meras nuo 2019.07.24 iki 2020.09.07
1 vartotojai(-ų) skaito šią temą
0 nariai(-ių), 1 svečiai(-ių) ir 0 slapti(-ų) nariai(-ių)